Amministratori Comune di Vodo Cadore |
Sindaco |
Domenico Belfi Data di Nascita: 10/03/1967 - luogo: Paesi Bassi Data Elezione: 20/09/2020 (nomina: 22/09/2020) Partito: Lista Civica: Insieme Categoria Professione: Architetti Titolo di Studio: Laurea
|
Vicesindaco |
Elvio Marchioni Data di Nascita: 20/05/1963 - luogo: Pieve di Cadore (BL) Data Elezione: 20/09/2020 (nomina: 28/09/2020) Partito: Lista Civica; Insieme Categoria Professione: Operai Metallurgici non Altrove Classificati Titolo di Studio: Licenza di Scuola Media Inferiore o Titoli Equipollenti
|
Assessori |
Massimiliano Gregori Data di Nascita: 26/10/1972 - luogo: Pieve di Cadore (BL) Data Elezione: 20/09/2020 (nomina: 28/09/2020) Partito: Lista Civica; Insieme Categoria Professione: Imprenditori, Amministratori, Direttori, Gestori e Responsabili di Aziende Private Titolo di Studio: Licenza Media Superiore
|
Consiglieri - Candidati Sindaco |
Elio Marchioni Data di Nascita: 01/12/1952 - luogo: Vodo Cadore Data Elezione: 20/09/2020 (nomina: 22/09/2020) Categoria Professione: Persone Ritirate dal Lavoro Titolo di Studio: Licenza di Scuola Media Inferiore o Titoli Equipollenti
|
Consiglieri Comunali |
Claudio Alfarè Pelle Data di Nascita: 20/08/1977 - luogo: Pieve di Cadore (BL) Data Elezione: 20/09/2020 (nomina: 22/09/2020) Partito: Lista Civica; Insieme Categoria Professione: Artigiani e Operai Specializzati Titolo di Studio: Licenza Media Inferiore
|
Flavio Burello Data di Nascita: 01/01/1962 - luogo: Coseano (UD) Data Elezione: 20/09/2020 (nomina: 22/09/2020) Partito: Lista Civica; Insieme
|
Stefania Dal Corso Data di Nascita: 14/05/1973 - luogo: Verona (VR) Data Elezione: 20/09/2020 (nomina: 22/09/2020) Partito: Lista Civica; Insieme Categoria Professione: Artigiani e Operai Specializzati Titolo di Studio: Licenza Media Superiore
|
Marina Del Favero Data di Nascita: 23/03/1968 - luogo: Belluno (BL) Data Elezione: 20/09/2020 (nomina: 22/09/2020) Partito: Lista Civica; Insieme Categoria Professione: Artigiani e Operai Specializzati Titolo di Studio: Licenza Media Superiore
|
Massimiliano Gregori Data di Nascita: 26/10/1972 - luogo: Pieve di Cadore (BL) Data Elezione: 20/09/2020 (nomina: 22/09/2020) Partito: Lista Civica; Insieme Categoria Professione: Imprenditori, Amministratori, Direttori, Gestori e Responsabili di Aziende Private Titolo di Studio: Licenza Media Superiore
|
Elvio Marchioni Data di Nascita: 20/05/1963 - luogo: Pieve di Cadore (BL) Data Elezione: 20/09/2020 (nomina: 22/09/2020) Partito: Lista Civica; Insieme Categoria Professione: Operai Metallurgici non Altrove Classificati Titolo di Studio: Licenza di Scuola Media Inferiore o Titoli Equipollenti
|
Gianenrico Soravia Data di Nascita: 01/03/1997 - luogo: Pieve di Cadore (BL) Data Elezione: 20/09/2020 (nomina: 22/09/2020) Partito: Lista Civica | Upv Uniti Per Vodo Categoria Professione: Artigiani e Operai Specializzati Titolo di Studio: Licenza Media Inferiore
|
Renzo Zagallo Data di Nascita: 13/02/1949 - luogo: Camponogara (VE) Data Elezione: 20/09/2020 (nomina: 22/09/2020) Partito: Lista Civica; Insieme Categoria Professione: Condizioni non Professionali Titolo di Studio: Laurea
|
Luigi Zammichieli Data di Nascita: 28/07/1976 - luogo: Pieve di Cadore (BL) Data Elezione: 20/09/2020 (nomina: 22/09/2020) Partito: Lista Civica | Upv Uniti Per Vodo Categoria Professione: Artigiani e Operai Specializzati Titolo di Studio: Licenza Media Superiore
|