Amministratori Comune di Asti |
Sindaco |
Maurizio Rasero Data di Nascita: 30/10/1973 - luogo: Asti Data Elezione: 11/06/2017 (nomina: 27/06/2017) Partito: Fratelli D'italia - Alleanza Nazionale | Lista Civica: Movimento Civico Galvagno | Lista Civica: Asti E' Territorio | Lega Nord | Rivoluzione Cristiana | Lista Civica: Noi Per Asti | Lista Civica: Zavattaro Per Rasero | Lista Civica: I Giovani Astigiani | Categoria Professione: Commercianti e Esercenti di Negozio Titolo di Studio: Licenza di Scuola Media Superiore o Titoli Equipollenti
|
Vicesindaco |
Avv. Marcello Coppo Data di Nascita: 27/11/1978 - luogo: Asti Data Elezione: 11/06/2017 (nomina: 07/07/2017) Partito: Fratelli d'Italia - Alleanza Nazionale Categoria Professione: Avvocati e Procuratori Legali Titolo di Studio: Laurea
|
Assessori |
Dott. Renato Berzano Data di Nascita: 31/10/1966 - luogo: Asti Data Elezione: 11/06/2017 (nomina: 07/07/2017) Partito: Lista Civica | Maurizio Rasero Sindaco Categoria Professione: Specialisti e Tecnici in Scienze e Attivitą Gestionali, Commerciali e Bancarie Titolo di Studio: Laurea
|
Loretta Bologna Data di Nascita: 13/12/1971 - luogo: Asti Data Elezione: 11/06/2017 (nomina: 07/07/2017) Partito: Lista Civica | Movimento Civico Galvagno Categoria Professione: Imprenditori, Gestori e Responsabili di Piccole Imprese Titolo di Studio: Licenza Media Superiore
|
Marco Bona Data di Nascita: 05/01/1993 - luogo: Asti Data Elezione: 11/06/2017 (nomina: 31/10/2018) Partito: Lega Nord Categoria Professione: Condizioni non Professionali Titolo di Studio: Licenza Media Superiore
|
Mario Bovino Data di Nascita: 07/02/1971 - luogo: Asti Data Elezione: 11/06/2017 (nomina: 07/07/2017) Partito: Forza Italia Categoria Professione: Impiegati di Aziende, Imprese, Enti Economici e Soggetti di Diritto Privato (non inclusi in altre specifiche classificazioni) Titolo di Studio: Licenza Media Superiore
|
Mariangela Cotto Data di Nascita: 02/02/1947 - luogo: Asti Data Elezione: 11/06/2017 (nomina: 07/07/2017) Categoria Professione: Persone Ritirate dal Lavoro Titolo di Studio: Laurea
|
Med. Gianfranco Imerito Data di Nascita: 20/12/1953 - luogo: Napoli (NA) Data Elezione: 11/06/2017 (nomina: 07/07/2017) Partito: Lista Civica | Movimento Civico Galvagno Categoria Professione: Medici Chirurghi Generici Titolo di Studio: Laurea
|
Ing. Stefania Morra Data di Nascita: 08/04/1978 - luogo: Asti Data Elezione: 11/06/2017 (nomina: 07/07/2017) Categoria Professione: Impiegati di Amministrazioni, Organi ed Enti Pubblici (non ricompresi in altre specifiche classificazioni) Titolo di Studio: Laurea
|
Elisa Pietragalla Data di Nascita: 23/03/1991 - luogo: Asti Data Elezione: 11/06/2017 (nomina: 07/07/2017) Categoria Professione: Specialisti, Istruttori e Tecnici in Discipline Artistico-Espressive, Attivitą Sportive e Servizi Ricreativi e Culturali Titolo di Studio: Laurea
|
Presidente del Consiglio Comunale |
Ins. Walter Quinto Rizzo Data di Nascita: 12/02/1957 - luogo: Portacomaro (AT) Data Elezione: 11/06/2017 (nomina: 27/06/2017) Partito: Lista Civica | Maurizio Rasero Sindaco Categoria Professione: Istruttori sportivi, allenatori e atleti (istruttori di discipline sportive non agonistiche, allenatori e tecnici di discipline sportive agonistiche, atleti) Titolo di Studio: Laurea
|
Vicepresidente Consiglio Comunale |
Dott. Monica Amasio Data di Nascita: 05/07/1992 - luogo: Asti Data Elezione: 11/06/2017 (nomina: 27/06/2017) Partito: Lega Nord Categoria Professione: Impiegati di Amministrazioni, Organi ed Enti Pubblici con Qualifiche non Direttive Titolo di Studio: Laurea
|
Ins. Angela Quaglia Data di Nascita: 22/10/1952 - luogo: Nizza Monferrato (AT) Data Elezione: 11/06/2017 (nomina: 27/06/2017) Partito: Lista Civica | Cambiamo Asti Categoria Professione: Insegnanti di Scuola Elementare e Assimilati Titolo di Studio: Laurea
|
Consiglieri - Candidati Sindaco |
Ing. Massimo Cerruti Data di Nascita: 05/02/1972 - luogo: Asti Data Elezione: 11/06/2017 (nomina: 27/06/2017) Partito: Movimento 5 Stelle.it Categoria Professione: Ingegneri, Architetti e Altri Specialisti e Tecnici in Materia di Scienze Ingegneristiche, Sicurezza e Tutela del Territorio, degli Edifici e dell'Ambiente, Qualitą Industriale Titolo di Studio: Laurea
|
Rag. Angela Motta Data di Nascita: 25/12/1965 - luogo: Messina (ME) Data Elezione: 11/06/2017 (nomina: 27/06/2017) Partito: Lista Civica: Asti Viva E Solidale | Partito Democratico | Lista Civica: Territorio E' Cultura Categoria Professione: Imprenditori, Amministratori, Direttori, Gestori e Responsabili di Aziende Private Titolo di Studio: Licenza di Scuola Media Superiore o Titoli Equipollenti
|
Consiglieri Comunali |
Arch. Michele Anselmo Data di Nascita: 23/07/1977 - luogo: Genova (GE) Data Elezione: 11/06/2017 (nomina: 14/07/2017) Partito: Lista Civica | Passarino Un Sindaco Per Amico Categoria Professione: Ingegneri, Architetti e Altri Specialisti e Tecnici in Materia di Scienze Ingegneristiche, Sicurezza e Tutela del Territorio, degli Edifici e dell'Ambiente, Qualitą Industriale Titolo di Studio: Laurea
|
Paolo Bassi Data di Nascita: 02/07/1975 - luogo: Asti Data Elezione: 11/06/2017 (nomina: 14/07/2017) Partito: Fratelli d'Italia - Alleanza Nazionale Categoria Professione: Operai Metallurgici non Altrove Classificati Titolo di Studio: Licenza di Scuola Media Inferiore o Titoli Equipollenti
|
Giovanni Boccia Data di Nascita: 04/01/1959 - luogo: Poggiomarino (NA) Data Elezione: 11/06/2017 (nomina: 27/06/2017) Partito: Lista Civica | Maurizio Rasero Sindaco Categoria Professione: Direttori Generali e Categorie Similari della Pubblica Amministrazione Titolo di Studio: Licenza di Scuola Media Superiore o Titoli Equipollenti
|
Mauro Bosia Data di Nascita: 16/06/1991 - luogo: Asti Data Elezione: 11/06/2017 (nomina: 21/01/2020) Partito: Lista Civica | # Unitisipuo' Categoria Professione: Condizioni non Professionali Titolo di Studio: Laurea Breve
|
Paride Candelaresi Data di Nascita: 08/05/1985 - luogo: Cassino (FR) Data Elezione: 11/06/2017 (nomina: 27/06/2017) Partito: Lista Civica | I Giovani Astigiani Categoria Professione: Esercenti o Addetti ad Attivitą Commerciali o a Servizi alle Persone Titolo di Studio: Licenza Media Superiore
|
Iole Maria Chiorra Data di Nascita: 11/10/1951 - luogo: Vinchio (AT) Data Elezione: 11/06/2017 (nomina: 16/12/2019) Partito: Forza Italia Categoria Professione: Pensionati e Persone Ritirate dal Lavoro Titolo di Studio: Licenza Media Superiore
|
Geom. Federico Cirone Data di Nascita: 05/12/1983 - luogo: Asti Data Elezione: 11/06/2017 (nomina: 27/06/2017) Partito: Fratelli d'Italia - Alleanza Nazionale Categoria Professione: Geometri, periti edili e altre professionalitą assimilabili a quelle della categoria Titolo di Studio: Licenza Media Superiore
|
Giuseppe Dolce Data di Nascita: 03/02/1959 - luogo: Catanzaro (CZ) Data Elezione: 11/06/2017 (nomina: 27/06/2017) Partito: Lista Civica | Asti Viva E Solidale Categoria Professione: Impiegati di Aziende, Imprese, Enti Economici e Soggetti di Diritto Privato con Qualifiche non Direttive Titolo di Studio: Licenza Media Superiore
|
Maria Ferlisi Data di Nascita: 11/09/1958 - luogo: Milena (CL) Data Elezione: 11/06/2017 (nomina: 27/06/2017) Partito: Partito Democratico Categoria Professione: Impiegati Amministrativi con Mansioni Direttive e di Concetto Titolo di Studio: Licenza di Scuola Media Superiore o Titoli Equipollenti
|
Piero Ferrero Data di Nascita: 11/07/1963 - luogo: Castagnole Monferrato (AT) Data Elezione: 11/06/2017 (nomina: 14/07/2017) Partito: Forza Italia Categoria Professione: Impiegati di Aziende, Imprese, Enti Economici e Soggetti di Diritto Privato con Qualifiche non Direttive Titolo di Studio: Licenza di Scuola Media Superiore o Titoli Equipollenti
|
Med. Gianbattista Luca Filippone Data di Nascita: 11/07/1979 - luogo: Nizza Monferrato (AT) Data Elezione: 11/06/2017 (nomina: 27/06/2017) Partito: Lista Civica | Maurizio Rasero Sindaco Categoria Professione: Veterinari Titolo di Studio: Laurea
|
Giuseppe Francese Data di Nascita: 10/08/1949 - luogo: Tramonti (SA) Data Elezione: 11/06/2017 (nomina: 14/07/2017) Partito: Lista Civica | Movimento Civico Galvagno Categoria Professione: Esercenti o Addetti ad Attivitą Commerciali o a Servizi alle Persone Titolo di Studio: Licenza Media Superiore
|
Avv. Federico Garrone Data di Nascita: 04/02/1988 - luogo: Asti Data Elezione: 11/06/2017 (nomina: 27/06/2017) Partito: Lista Civica | Noi per Asti Categoria Professione: Procuratori Legali e Avvocati ed Esperti Legali in Imprese o Enti Pubblici Titolo di Studio: Laurea
|
Denis Ghiglione Data di Nascita: 28/04/1993 - luogo: Asti Data Elezione: 11/06/2017 (nomina: 27/06/2017) Partito: Lista Civica | I Giovani Astigiani Categoria Professione: Venditori a Domicilio o a Distanza, Dimostratori, Addetti all'Informazione e Assistenza dei Clienti Titolo di Studio: Licenza Media Superiore
|
Luigi Giacomini Data di Nascita: 02/10/1972 - luogo: Asti Data Elezione: 11/06/2017 (nomina: 27/06/2017) Partito: Fratelli d'Italia - Alleanza Nazionale Categoria Professione: Geometri e Periti Edili Titolo di Studio: Licenza di Scuola Media Superiore o Titoli Equipollenti
|
Davide Giargia Data di Nascita: 14/10/1974 - luogo: Asti Data Elezione: 11/06/2017 (nomina: 27/06/2017) Partito: Movimento 5 Stelle.it Categoria Professione: Impiegati di Aziende, Imprese, Enti Economici e Soggetti di Diritto Privato (non inclusi in altre specifiche classificazioni) Titolo di Studio: Licenza Media Superiore
|
Elisabetta Lombardi Data di Nascita: 19/07/1973 - luogo: Asti Data Elezione: 11/06/2017 (nomina: 28/06/2018) Partito: Lista Civica | Maurizio Rasero Sindaco Titolo di Studio: Licenza Media Superiore
|
Ins. Mario Malandrone Data di Nascita: 24/11/1972 - luogo: Asti Data Elezione: 11/06/2017 (nomina: 29/04/2019) Partito: Lista Civica | Ambiente Asti Titolo di Studio: Laurea Breve
|
Francesca Ragusa Data di Nascita: 02/12/1979 - luogo: Asti Data Elezione: 11/06/2017 (nomina: 27/06/2017) Partito: Lista Civica | Maurizio Rasero Sindaco Categoria Professione: Professioni non altrove Classificabili Titolo di Studio: Laurea
|
Giorgio Spata Data di Nascita: 31/05/1971 - luogo: Asti Data Elezione: 11/06/2017 (nomina: 27/06/2017) Partito: Movimento 5 Stelle.it Categoria Professione: Esercenti e addetti alle vendite all'ingrosso o al minuto (cassieri, commessi, ecc.) Titolo di Studio: Licenza Media Inferiore
|
Luciano Sutera Data di Nascita: 27/02/1965 - luogo: Agrigento (AG) Data Elezione: 11/06/2017 (nomina: 27/06/2017) Partito: Partito Democratico Categoria Professione: Specialisti e Tecnici in Scienze e Attivitą Gestionali, Commerciali e Bancarie Titolo di Studio: Licenza di Scuola Media Superiore o Titoli Equipollenti
|
Avv. Giovanni Trombetta Data di Nascita: 17/10/1946 - luogo: Cerro Tanaro (AT) Data Elezione: 11/06/2017 (nomina: 14/07/2017) Partito: Lista Civica | Movimento Civico Galvagno Categoria Professione: Procuratori Legali e Avvocati ed Esperti Legali in Imprese o Enti Pubblici Titolo di Studio: Laurea
|
Ing. Ivo Valleri Data di Nascita: 12/05/1966 - luogo: Asti Data Elezione: 11/06/2017 (nomina: 14/07/2017) Partito: Lista Civica | Maurizio Rasero Sindaco Categoria Professione: Ingegneri, Architetti e Altri Specialisti e Tecnici in Materia di Scienze Ingegneristiche, Sicurezza e Tutela del Territorio, degli Edifici e dell'Ambiente, Qualitą Industriale Titolo di Studio: Laurea
|
Francesca Varca Data di Nascita: 03/03/1970 - luogo: Crotone (KR) Data Elezione: 11/06/2017 (nomina: 27/06/2017) Partito: Lista Civica | Movimento Civico Galvagno Categoria Professione: Imprenditori, Amministratori, Direttori, Gestori e Responsabili di Aziende Private Titolo di Studio: Licenza Media Inferiore
|
Ins. Martina Veneto Data di Nascita: 13/06/1993 - luogo: Asti Data Elezione: 11/06/2017 (nomina: 19/03/2018) Partito: Movimento 5 Stelle.it Titolo di Studio: Licenza Media Superiore
|
Pierfranco Verrua Data di Nascita: 14/10/1960 - luogo: Asti Data Elezione: 11/06/2017 (nomina: 31/10/2018) Partito: Lega Nord Categoria Professione: Geometri e Periti Edili Titolo di Studio: Licenza di Scuola Media Superiore o Titoli Equipollenti
|
Mario Vespa Data di Nascita: 27/05/1958 - luogo: Asti Data Elezione: 11/06/2017 (nomina: 27/06/2017) Partito: Lista Civica | Movimento Civico Galvagno Categoria Professione: Specialisti e Tecnici in Scienze e Attivitą Gestionali, Commerciali e Bancarie Titolo di Studio: Licenza Media Superiore
|